Thomas Dietz Godt
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2019 (5 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Thomas Godt Rådgivning (Ejer) |
Største overskud: | 27' DKK Thomas Godt Rådgivning IVS (Nu: GodtBornholm Aps) (2019) |
Største underskud: | -92' DKK Thomas Godt Rådgivning IVS (Nu: GodtBornholm Aps) (2021) |
Største egenkapital: | 78' DKK Thomas Godt Rådgivning IVS (Nu: GodtBornholm Aps) (2021) |
Største gæld: | 141' DKK Thomas Godt Rådgivning IVS (Nu: GodtBornholm Aps) (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Thomas Godt Rådgivning IVS (Nu: GodtBornholm Aps) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af T & S Godt Holding Aps (5 år 6 måneder) |
Det begyndte den dag i 2019 ved Thomas Godt Rådgivning i hvervet som Ejer. Thomas Dietz Godt købte virksomheden Thomas Godt Rådgivning den 1. marts 2019. Thomas der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer havde Thomas i , før fratrædelsen den 15. marts 2019.
Virksomheden opererede indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 15. marts 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
T & S Godt Holding Aps
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
GodtBornholm Aps
Via T & S Godt Holding Aps
Direktørposter (2)
-
GodtBornholm Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.03.2019 -
T & S Godt Holding Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
T & S Godt Holding Aps
Tilknyttet som direktørDato: 01.12.2022
Registreringsdato: 01.12.2022 -
Thomas Godt Holding IVS (Nu: T & S Godt Holding Aps)
Fratrådt som direktørDato: 30.11.2022
Registreringsdato: 30.11.2022 -
Thomas Godt Rådgivning IVS (Nu: GodtBornholm Aps)
Tilknyttet som direktørDato: 22.03.2019
Registreringsdato: 22.03.2019
Blå bog (fortsat)
Thomas har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
22.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Reel ejer og Direktør
17.03.2019 - 30.11.2022
Ejer
17.03.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.03.2021 - Stadig aktiv
Direktør
01.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.03.2019 - 15.03.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Thomas Dietz Godt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn T & S Godt Holding Aps (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 65' DKK. Gennem sit holdingselskab T & S Godt Holding Aps har Thomas dermed også andele i GodtBornholm Aps (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Thomas Dietz Godt, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Thomas Godt Rådgivning IVS (Nu: GodtBornholm Aps) landede et overskud på 27' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Thomas Godt Rådgivning IVS (Nu: GodtBornholm Aps) landede et underskud på 92' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 21' DKK (Thomas Godt Rådgivning IVS (Nu: GodtBornholm Aps)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 75' DKK (Thomas Godt Rådgivning IVS (Nu: GodtBornholm Aps)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 65' DKK (Thomas Godt Holding IVS (Nu: T & S Godt Holding Aps)).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Kristine Skovgaard Godt.