Jakob Johnsen Vindt
Erhvervsaktiv siden: | 26. feb. 2019 (5 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Vinkribo ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 410' DKK Vindt Physique IVS (Nu: Vindt Physique ApS) (2020) |
Største underskud: | -89' DKK Vinkribo ApS (2021) |
Største egenkapital: | 440' DKK Vindt Physique IVS (Nu: Vindt Physique ApS) (2020) |
Største gæld: | 483' DKK Vindt Physique IVS (Nu: Vindt Physique ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Vindt Physique IVS (Nu: Vindt Physique ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Vinkribo ApS (4 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2019 i Vinkribo ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Jakob Johnsen Vindt i 4 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 15. august 2023.
Dengang var virksomhedens branche indenfor computerprogrammering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 som viste et underskud på 23' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 15. august 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
J Vindt Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Vindt Physique ApS
Via J Vindt Holding ApS -
Vinkribo ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via Vindt Physique ApS
Direktørposter (1)
-
J Vindt Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
Vinkribo ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.08.2023
Registreringsdato: 15.08.2023 -
J Vindt Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.12.2020
Registreringsdato: 07.12.2020 -
J Vindt Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.12.2020
Registreringsdato: 07.12.2020
Blå bog (fortsat)
Jakob har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 7 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
07.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
07.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
26.02.2019 - 15.08.2023
Ejer
26.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via Vindt Physique ApS
Jakob Johnsen Vindt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn J Vindt Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 89' DKK. Gennem holdingselskabet J Vindt Holding ApS har Jakob derfor også andele i Vindt Physique ApS (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Jakob Johnsen Vindt, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor J Vindt Holding ApS kunne fremvise et overskud på 351' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor J Vindt Holding ApS kunne fremvise et underskud på 37' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 40' DKK (Vindt Physique IVS (Nu: Vindt Physique ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 130' DKK (Vindt Physique IVS (Nu: Vindt Physique ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 89' DKK (J Vindt Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jakob' netværk er Rasmus Johnsen Vindt.