Rasmus Johnsen Vindt
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2018 (6 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Vindt Physique (Ejer) |
Største overskud: | 410' DKK Vindt Physique IVS (Nu: Vindt Physique ApS) (2020) |
Største underskud: | -89' DKK Vinkribo ApS (2021) |
Største egenkapital: | 440' DKK Vindt Physique IVS (Nu: Vindt Physique ApS) (2020) |
Største gæld: | 483' DKK Vindt Physique IVS (Nu: Vindt Physique ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Vindt Physique IVS (Nu: Vindt Physique ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Vindt Physique ApS (6 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2018 hos Vindt Physique med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Rasmus Johnsen Vindt der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Rasmus i 11 måneder, før stoppet d. 31. december 2018.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen aktiviteter vedrørende fysisk velvære. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
R Vindt Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Vindt Physique ApS
Via R Vindt Holding ApS -
Vinkribo ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via Vindt Physique ApS
Direktørposter (2)
-
Vindt Physique ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.03.2018 -
R Vindt Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Vinkribo ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.08.2023
Registreringsdato: 15.08.2023 -
Vindt Physique IVS (Nu: Vindt Physique ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 07.12.2020
Registreringsdato: 07.12.2020 -
R Vindt Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.12.2020
Registreringsdato: 07.12.2020
Blå bog (fortsat)
Rasmus har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
07.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
26.02.2019 - 15.08.2023
Reel ejer
26.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
06.03.2018 - 07.12.2020
Direktør
06.03.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
07.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2018 - 31.12.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Rasmus Johnsen Vindt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn R Vindt Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 89' DKK. Igennem holdingselskabet R Vindt Holding ApS har Rasmus derfor også ejerandele i Vindt Physique ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Rasmus Johnsen Vindt, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Vindt Physique IVS (Nu: Vindt Physique ApS) kunne offentliggøre et overskud på 410' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Vindt Physique IVS (Nu: Vindt Physique ApS) kunne offentliggøre et underskud på 40' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 40' DKK (Vindt Physique IVS (Nu: Vindt Physique ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 130' DKK (Vindt Physique IVS (Nu: Vindt Physique ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 89' DKK (R Vindt Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Jakob Johnsen Vindt.