Rasmus Hvilshøj Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 7. jan. 2019 (5 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Testgruppen IVS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hvilshøj (5 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2019 ved Testgruppen IVS i hvervet som Direktør, Bestyrelsesmedlem, Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Øer Holding ApS at Rasmus Hvilshøj Pedersen stiftede Testgruppen IVS den dag i januar 2019. Rollen som Direktør, Bestyrelsesmedlem, Ejer og Stifter havde Rasmus i 1 år 9 måneder, før fratrædelsen den 9. oktober 2020.
Virksomheden opererede indenfor branchen andre forlystelser og fritidsaktiviteter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 15. december 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hvilshøj
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Testgruppen IVS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 15.12.2020
Registreringsdato: 15.12.2020 -
Testgruppen IVS
Fratrådt som direktørDato: 09.10.2020
Registreringsdato: 09.10.2020 -
Testgruppen IVS (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.10.2020
Registreringsdato: 09.10.2020
Blå bog (fortsat)
Rasmus har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
11.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
07.01.2019 - 15.12.2020
Bestyrelsesmedlem
07.01.2019 - 09.10.2020
Ejerandel: 50%