Peter Hedemand Øer
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2015 (8 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Øer Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 50' DKK Jysk Konsulent Service IVS (Nu: Øer Holding ApS) (2015-16) |
Største underskud: | -367' DKK Alarmpatruljen ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 49' DKK Jysk Konsulent Service IVS (Nu: Øer Holding ApS) (2016-17) |
Største gæld: | 559' DKK Jysk Konsulent Service IVS (Nu: Øer Holding ApS) (2020-21) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Jysk Konsulent Service IVS (Nu: Øer Holding ApS) (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af Øer Holding ApS (8 år 11 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2015 hos Øer Holding ApS (tidligere Jysk Konsulent Service IVS) i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Peter Hedemand Øer og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Peter nu besiddet i 8 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer. Her mere end 8 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2022-23 viste et overskud på 26' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Øer Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Øer Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2015
Tidslinje (10)
-
Testgruppen IVS
Fratrådt som direktørDato: 09.10.2020
Registreringsdato: 09.10.2020 -
Testgruppen IVS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.10.2020
Registreringsdato: 09.10.2020 -
Justitia Security IVS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.01.2020
Registreringsdato: 20.01.2020
Blå bog (fortsat)
Peter har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 11 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
07.01.2019 - 09.10.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
13.11.2018 - 20.01.2020
Bestyrelsesmedlem
14.11.2018 - 20.01.2020
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
30.11.2016 - 29.11.2019
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor Jysk Konsulent Service IVS (Nu: Øer Holding ApS) landede et overskud på 50' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor Alarmpatruljen ApS landede et underskud på 367' DKK.