Helle Sejer Godskesen
Erhvervsaktiv siden: | 28. dec. 2018 (5 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ejendomsselskabet Teglgårdsvej 1 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.520' DKK Ejendomsselskabet Teglgårdsvej 1 A/S (Nu: Ejendomsselskabet Teglgårdsvej 1 ApS) (2018) |
Største underskud: | -2.769' DKK Ejendomsselskabet Teglgårdsvej 1 A/S (Nu: Ejendomsselskabet Teglgårdsvej 1 ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 2.648' DKK Godskesen A/S (2020) |
Største gæld: | 4.207' DKK Ejendomsselskabet Teglgårdsvej 1 A/S (Nu: Ejendomsselskabet Teglgårdsvej 1 ApS) (2016) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos Ejendomsselskabet Teglgårdsvej 1 A/S (Nu: Ejendomsselskabet Teglgårdsvej 1 ApS) (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Godskesen A/S (1 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2018 ved Ejendomsselskabet Teglgårdsvej 1 ApS (tidligere Ejendomsselskabet Teglgårdsvej 1 A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Helle Sejer Godskesen i 8 måneder, før stoppet den 27. september 2019.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 som viste et overskud på 1.520' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 14. april 2020.
Bestyrelsesposter (1)
-
Godskesen A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Godskesen A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.04.2024
Registreringsdato: 23.04.2024 -
Godskesen A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.04.2024
Registreringsdato: 22.04.2024 -
Godskesen A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2022
Registreringsdato: 30.05.2022
Blå bog (fortsat)
Helle har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.05.2022 - 22.04.2024
Bestyrelsesmedlem
23.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.12.2018 - 27.09.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Helle Sejer Godskesen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved Ejendomsselskabet Teglgårdsvej 1 A/S (Nu: Ejendomsselskabet Teglgårdsvej 1 ApS) der præsenterede et overskud på 1.520' DKK.
Helle har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 10 måneder fra 2022 til 2024 hos Godskesen A/S.
En af de forbindelser som går igen i Helle' netværk er Kim Sejer Godskesen.