Kim Sejer Godskesen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2001 (23 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | K G Smedeservice v/Kim Højris Godskesen (Ejer) |
Største overskud: | 1.520' DKK Ejendomsselskabet Teglgårdsvej 1 A/S (Nu: Ejendomsselskabet Teglgårdsvej 1 ApS) (2018) |
Største underskud: | -2.769' DKK Ejendomsselskabet Teglgårdsvej 1 A/S (Nu: Ejendomsselskabet Teglgårdsvej 1 ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 2.983' DKK KLØVER HOLDING, KJELLERUP ApS (2023) |
Største gæld: | 4.730' DKK KLØVER HOLDING, KJELLERUP ApS (2020) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos Ejendomsselskabet Teglgårdsvej 1 A/S (Nu: Ejendomsselskabet Teglgårdsvej 1 ApS) (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af KLØVER HOLDING, KJELLERUP ApS (13 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2001 hos K G Smedeservice v/Kim Højris Godskesen (tidligere KG. Smedeservice v/Kim H Godskesen) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Kim Sejer Godskesen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Kim i 11 år 6 måneder, før stoppet d. 4. september 2012.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen reparation af jern- og metalvarer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. januar 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KLØVER HOLDING, KJELLERUP ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Godskesen A/S
Via KLØVER HOLDING, KJELLERUP ApS
Direktørposter (2)
-
KLØVER HOLDING, KJELLERUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2011 -
Godskesen A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.10.2011
Bestyrelsesposter (1)
-
Godskesen A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.05.2022
Tidslinje (16)
-
Godskesen A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2022
Registreringsdato: 30.05.2022 -
Kim Godskesen ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.04.2020
Registreringsdato: 14.04.2020 -
Ejendomsselskabet Teglgårdsvej 1 A/S (Nu: Ejendomsselskabet Teglgårdsvej 1 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 14.04.2020
Registreringsdato: 14.04.2020
Blå bog (fortsat)
Kim har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.06.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
30.06.2011 - Stadig aktiv
Direktør
26.10.2011 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
30.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
28.12.2018 - 14.04.2020
Bestyrelsesmedlem
28.12.2018 - 27.09.2019
Reel ejer
25.09.2019 - 14.04.2020
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
28.06.2016 - 14.04.2020
Reel ejer
25.11.2016 - 14.04.2020
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.03.2001 - 04.09.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Ejendomsselskabet Teglgårdsvej 1 A/S (Nu: Ejendomsselskabet Teglgårdsvej 1 ApS) kunne fremvise et overskud på 1.520' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Kim Godskesen ApS kunne fremvise et underskud på 171' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 319' DKK (MIDTJYSKE CARPORTE ApS (Nu: Godskesen A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.983' DKK (KLØVER HOLDING, KJELLERUP ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.847' DKK (MIDTJYSKE CARPORTE ApS (Nu: Godskesen A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Magne Godskesen.