Magne Godskesen
Egebakken 4, 8620 Kjellerup, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 12. maj 2009 (15 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Godskesen A/S (Direktør) |
Største overskud: | 1.317' DKK Godskesen A/S (2018) |
Største underskud: | -58' DKK Godskesen A/S (2015) |
Største egenkapital: | 2.648' DKK Godskesen A/S (2020) |
Største gæld: | 3.031' DKK Godskesen A/S (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Godskesen A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af Godskesen A/S (2 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2009 hos Godskesen A/S (tidligere MIDTJYSKE CARPORTE ApS) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Magne Godskesen i 2 år 5 måneder, inden stoppet den 26. oktober 2011.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 319' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
Godskesen A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Godskesen A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.04.2024
Registreringsdato: 23.04.2024 -
MIDTJYSKE CARPORTE ApS (Nu: Godskesen A/S)
Fratrådt som direktørDato: 26.10.2011
Registreringsdato: 26.10.2011 -
MIDTJYSKE CARPORTE ApS (Nu: Godskesen A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 12.05.2009
Registreringsdato: 12.05.2009
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Magne' netværk er Kim Sejer Godskesen.
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?