Ejner Kudsk Christensen
Erhvervsaktiv: | 8. nov. 2018 - 20. aug. 2024 |
Karrieren startede hos: | Datoselskabet af 13. marts 2024 ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.227' DKK Infracko IVS (Nu: Datoselskabet af 13. marts 2024 ApS) (2021) |
Største underskud: | -29' DKK KUDSK TECH ApS (2022) |
Største egenkapital: | 1.790' DKK Infracko IVS (Nu: Datoselskabet af 13. marts 2024 ApS) (2022) |
Største gæld: | 6.950' DKK Infracko IVS (Nu: Datoselskabet af 13. marts 2024 ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos Infracko IVS (Nu: Datoselskabet af 13. marts 2024 ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Datoselskabet af 13. marts 2024 ApS (5 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2018 i Datoselskabet af 13. marts 2024 ApS (tidligere Infracko IVS) med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Yves Kristensen at Ejner Kudsk Christensen stiftede Datoselskabet af 13. marts 2024 ApS den dag i november 2018. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Ejner i 3 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 20. juni 2022.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2021 kunne vise et overskud på 1.227' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 14. marts 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Infracko Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Likehome ApS
Via Infracko Holding ApS -
Datoselskabet af 13. marts 2024 ApS UNDER KONKURS
Via Infracko Holding ApS -
KUDSK TECH ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via Infracko Holding ApS
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
KUDSK TECH ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
KUDSK TECH ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.08.2023
Registreringsdato: 23.08.2023 -
Infracko IVS (Nu: Datoselskabet af 13. marts 2024 ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 20.06.2022
Registreringsdato: 20.06.2022
Blå bog (fortsat)
Ejner har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
20.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
11.07.2022 - Stadig aktiv
Direktør
23.08.2023 - 20.08.2024
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
08.11.2018 - 20.06.2022
Reel ejer
08.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Ejner Kudsk Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Infracko Holding ApS (50% ejerskab), som i 2022 kunne fremvise en egenkapital på 643' DKK. Igennem holdingselskabet Infracko Holding ApS har Ejner derfor også ejerandele i Likehome ApS (25-33.33%), Datoselskabet af 13. marts 2024 ApS (100%) & KUDSK TECH ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Ejner Kudsk Christensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Infracko IVS (Nu: Datoselskabet af 13. marts 2024 ApS) kunne offentliggøre et overskud på 1.227' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ejner' netværk er Yves Kristensen.