Yves Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 14. mar. 2006 (18 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | RUKARA HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.227' DKK Infracko IVS (Nu: Datoselskabet af 13. marts 2024 ApS) (2021) |
Største underskud: | -56' DKK Likehome ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 1.790' DKK Infracko IVS (Nu: Datoselskabet af 13. marts 2024 ApS) (2022) |
Største gæld: | 6.950' DKK Infracko IVS (Nu: Datoselskabet af 13. marts 2024 ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos Infracko IVS (Nu: Datoselskabet af 13. marts 2024 ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Datoselskabet af 13. marts 2024 ApS (5 år 10 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2006 ved RUKARA HOLDING ApS som Direktør. Rollen som Direktør havde Yves Kristensen i 2 år 11 måneder, før fratrædelsen den 23. februar 2009.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor computerprogrammering. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 23. februar 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Infracko Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Likehome ApS
Via Infracko Holding ApS -
Datoselskabet af 13. marts 2024 ApS UNDER KONKURS
Via Infracko Holding ApS -
KUDSK TECH ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via Infracko Holding ApS
Ejendomme (2)
Tidslinje (17)
-
Infracko Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024 -
Infracko IVS (Nu: Datoselskabet af 13. marts 2024 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 14.03.2024
Registreringsdato: 14.03.2024 -
KUDSK TECH ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.08.2023
Registreringsdato: 23.08.2023
Blå bog (fortsat)
Yves har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
18.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Direktør
20.06.2022 - 19.08.2024
Ejer
20.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
08.11.2018 - 14.03.2024
Reel ejer
08.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
11.07.2022 - 23.08.2023
Reel ejer
11.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
08.01.2008 - 05.03.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Yves Kristensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Infracko Holding ApS (ejer lige nu 50%), som i 2022 kunne fremvise en egenkapital på 643' DKK. Igennem sit holdingselskab Infracko Holding ApS har Yves dermed også ejerandele i Likehome ApS (25-33.33%), Datoselskabet af 13. marts 2024 ApS (100%) og KUDSK TECH ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Yves Kristensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Infracko IVS (Nu: Datoselskabet af 13. marts 2024 ApS) fremviste et overskud på 1.227' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor KUDSK TECH ApS fremviste et underskud på 29' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Yves' netværk er Ejner Kudsk Christensen.