Egon Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 3. okt. 2018 (5 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | ESBJERG-FANØ OVERFARTEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 198' DKK ESBJERG-FANØ OVERFARTEN A/S (2015) |
Største underskud: | -57' DKK ESBJERG-FANØ OVERFARTEN A/S (2018) |
Største egenkapital: | 823' DKK ESBJERG-FANØ OVERFARTEN A/S (2017) |
Største gæld: | 44' DKK ESBJERG-FANØ OVERFARTEN A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af ESBJERG KOLLEKTIVHUS (1 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2018 hos ESBJERG-FANØ OVERFARTEN A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Egon Nielsen i , inden stoppet den 3. oktober 2018.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor sø- og kysttransport af passagerer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 viste et overskud på 198' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 25. juni 2020.
Repræsentant (1)
-
Esbjerg Ældreråd
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 26.12.2023
Tidslinje (3)
-
Esbjerg Ældreråd
Tilknyttet som repræsentantDato: 26.12.2023
Registreringsdato: 26.12.2023 -
ESBJERG-FANØ OVERFARTEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.10.2018
Registreringsdato: 03.10.2018 -
ESBJERG-FANØ OVERFARTEN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.10.2018
Registreringsdato: 03.10.2018
Blå bog (fortsat)
Egon har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 1 år 1 måned.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
26.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
15.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
03.10.2018 - 03.10.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Egon' netværk er Hans Jørgen Svanholt.