Hans Jørgen Svanholt
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2014 (10 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Svanholt Ejendomme (Ejer) |
Største overskud: | 266.791' DKK ESBJERG SPILDEVAND A/S (Nu: DIN Forsyning Spildevand A/S) (2017) |
Største underskud: | -101.027' DKK ESBJERG SPILDEVAND A/S (Nu: DIN Forsyning Spildevand A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 2.858.024' DKK ESBJERG SPILDEVAND A/S (Nu: DIN Forsyning Spildevand A/S) (2023) |
Største gæld: | 647.024' DKK ESBJERG SPILDEVAND A/S (Nu: DIN Forsyning Spildevand A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Svanholt Ejendomme (10 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2014 hos Svanholt Ejendomme med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Hans Jørgen Svanholt og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Hans nu bestreddet i 10 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor anden udlejning af boliger.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Svanholt Ejendomme
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (7)
Tidslinje (5)
-
ESBJERG SPILDEVAND A/S (Nu: DIN Forsyning Spildevand A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.05.2018
Registreringsdato: 14.05.2018 -
ESBJERG VAND A/S (Nu: DIN Forsyning Vand A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.05.2018
Registreringsdato: 14.05.2018 -
ESBJERG SPILDEVAND A/S (Nu: DIN Forsyning Spildevand A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.02.2014
Registreringsdato: 03.02.2014
Blå bog (fortsat)
Hans har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
24.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
03.02.2014 - 14.05.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.02.2014 - 14.05.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Hans Jørgen Svanholt har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos ESBJERG SPILDEVAND A/S (Nu: DIN Forsyning Spildevand A/S) der præsenterede et overskud på 266.791' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos ESBJERG SPILDEVAND A/S (Nu: DIN Forsyning Spildevand A/S) der præsenterede et underskud på 101.027' DKK.
Hans har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 3 måneder fra 2014 til 2018 hos DIN Forsyning Vand A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 72.687' DKK (ESBJERG SPILDEVAND A/S (Nu: DIN Forsyning Spildevand A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.858.024' DKK (ESBJERG SPILDEVAND A/S (Nu: DIN Forsyning Spildevand A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 997.534' DKK (ESBJERG VAND A/S (Nu: DIN Forsyning Vand A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Palle Guldager Kristensen.