Torkel Reinert Øydne Fredly
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2018 (5 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | TCC-NetSecurity (Ejer) |
Største overskud: | 3.547' DKK Envo IT A/S (Nu: ENVO IT A/S) (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 9.081' DKK ENVO-Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 4.106' DKK Envo IT A/S (Nu: ENVO IT A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos Envo IT A/S (Nu: ENVO IT A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af ENVO IT A/S (5 år 2 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2018 i TCC-NetSecurity som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Torkel Reinert Øydne Fredly der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Torkel i 3 år 4 måneder, inden stoppet d. 28. februar 2022.
Virksomheden arbejdede indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2022 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 28. februar 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Fredly Holding ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ENVO IT A/S
Via Fredly Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Fredly Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.06.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
ENVO IT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.06.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
ENVO-Holding ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 12.06.2024
Registreringsdato: 12.06.2024 -
Fredly Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.06.2024
Registreringsdato: 12.06.2024 -
Fredly Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.06.2024
Registreringsdato: 12.06.2024
Blå bog (fortsat)
Torkel har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 11 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
12.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
27.10.2023 - 12.06.2024
Ejerandel: 20-24.99% -
Stifter og Ejer
18.06.2019 - 13.10.2019
Direktør
18.06.2019 - 01.04.2020
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
18.06.2019 - Stadig aktiv
Ejer
14.10.2019 - 30.03.2020
Ejer
31.03.2020 - 27.10.2023
Ejerandel: 20-24.99% -
Stifter og Ejer
01.10.2018 - 28.02.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Torkel Reinert Øydne Fredly er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Fredly Holding ApS (100% ejerskab). Igennem sit holdingselskab Fredly Holding ApS har Torkel dermed også ejerandele i ENVO IT A/S (20-24.99%).
Du kan se koncerndiagram for Torkel Reinert Øydne Fredly, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Envo IT A/S (Nu: ENVO IT A/S) fremviste et overskud på 3.547' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.547' DKK (Envo IT A/S (Nu: ENVO IT A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.081' DKK (ENVO-Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.263' DKK (Envo IT A/S (Nu: ENVO IT A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Torkel' netværk er Karl-Emil Kaae Pedersen.