Signe Vinther Robsahm
Erhvervsaktiv siden: | 28. sep. 2018 (6 år) |
Karrieren startede hos: | Robsahm (Ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Konkylie I/S (3 år 4 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2018 hos Robsahm i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Signe Vinther Robsahm der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Signe i 7 måneder, før stoppet d. 30. april 2019.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen kunstnerisk skaben. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. april 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bodega Konkylie ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Direktørposter (1)
-
Bodega Konkylie ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.12.2023
Tidslinje (6)
-
Bodega Konkylie ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.12.2023
Registreringsdato: 27.12.2023 -
Bodega Konkylie ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.12.2023
Registreringsdato: 27.12.2023 -
Konkylie I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 24.08.2022
Registreringsdato: 24.08.2022
Blå bog (fortsat)
Signe har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
27.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
01.04.2019 - 25.08.2022
Ejer
01.09.2021 - 24.08.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
28.09.2018 - 30.04.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Signe' netværk er Mathis Askebjerg Schmidt.