Mathis Askebjerg Schmidt
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2017 (7 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Konkylie I/S (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Konkylie I/S (2 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2017 i Konkylie I/S (tidligere Let Me Hear Both Sides I/S) med titlen som Ejer. Denne rolle bestred Mathis Askebjerg Schmidt i 1 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 1. april 2019.
I dag arbejder virksomheden med indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første regnskab.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Konkylie I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
nopress I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bodega Konkylie ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Direktørposter (1)
-
Bodega Konkylie ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.12.2023
Tidslinje (4)
-
Bodega Konkylie ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.12.2023
Registreringsdato: 27.12.2023 -
Bodega Konkylie ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.12.2023
Registreringsdato: 27.12.2023 -
nopress I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 17.07.2023
Registreringsdato: 17.07.2023
Blå bog (fortsat)
Mathis har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 11 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
27.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
17.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.08.2017 - 01.04.2019
Reel ejer
01.09.2021 - 01.11.2021
Ejer
25.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
En af de forbindelser som går igen i Mathis' netværk er Malte Windfeldt Behrens.