Hicham Ahmad El-Khaled
Erhvervsaktiv siden: | 18. maj 2018 (6 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | AE Service IVS (Stifter) |
Største overskud: | 248' DKK Leasing Copenhagen ApS (2021) |
Største underskud: | -263' DKK Leasing Copenhagen ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 158' DKK Infra Byg IVS (Nu: Infra Byg ApS) (2023) |
Største gæld: | 1.917' DKK Leasing Copenhagen ApS (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Leasing Copenhagen ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af HAELK Holding ApS (6 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2018 hos AE Service IVS med titlen som Stifter, Direktør og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Hicham Ahmad El-Khaled der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Stifter, Direktør og Ejer bestred Hicham i 3 år 10 måneder, før stoppet d. 11. april 2022.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen taxikørsel. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2018-19 kunne vise et overskud på 0' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 11. april 2022.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
Infra Byg ApS
Ejerandel: 0% -
HAELK Holding ApS
Ejerandel: 100% -
Dannebrog Leasing ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Leasing Copenhagen ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (4)
-
Dannebrog Leasing ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.07.2020 -
HAELK Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.05.2018 -
Leasing Copenhagen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.02.2024 -
Infra Byg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2018
Tidslinje (18)
-
Leasing Copenhagen ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.02.2024
Registreringsdato: 05.02.2024 -
Leasing Copenhagen ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2024
Registreringsdato: 01.02.2024 -
Express Leasing ApS (Nu: Skönhed ApS)
Fratrådt som direktørDato: 26.07.2023
Registreringsdato: 26.07.2023
Blå bog (fortsat)
Hicham har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.02.2024 - Stadig aktiv
Direktør
05.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Ejer og Direktør
10.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
15.07.2019 - 26.07.2023
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
20.05.2018 - 11.04.2022
Ejerandel: 100%
Hicham Ahmad El-Khaled er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HAELK Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 33' DKK. Igennem holdingselskabet HAELK Holding ApS har Hicham derfor også ejerandele i Infra Byg ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Hicham Ahmad El-Khaled, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Infra Byg IVS (Nu: Infra Byg ApS) kunne offentliggøre et overskud på 154' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Infra Byg IVS (Nu: Infra Byg ApS) kunne offentliggøre et underskud på 112' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 154' DKK (Infra Byg IVS (Nu: Infra Byg ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 72' DKK (Leasing Copenhagen ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 158' DKK (Infra Byg IVS (Nu: Infra Byg ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -124' DKK (Leasing Copenhagen ApS).
En af de forbindelser som går igen i Hicham' netværk er Jesper Faaborg Wartou Schumann.