Jesper Faaborg Wartou Schumann
Erhvervsaktiv siden: | 14. nov. 2014 (9 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | SCHUMANN INVEST ApS (Direktør) |
Største overskud: | 10.829' DKK DKK-INVEST GROUP DK ApS (2021) |
Største underskud: | -1.041' DKK DKK-INVEST GROUP DK ApS (2020) |
Største egenkapital: | 7.878' DKK DKK-INVEST GROUP DK ApS (2022) |
Største gæld: | 3.632' DKK DKK-INVEST GROUP DK ApS (2021) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos REMOVE-IT IVS (Nu: Farvel Tatovering ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af SCHUMANN INVEST ApS (9 år 10 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2014 hos SCHUMANN INVEST ApS i hvervet som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jesper Faaborg Wartou Schumann og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter har Jesper nu besiddet i 9 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 9 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2023 viste et underskud på 81' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SCHUMANN INVEST ApS
Ejerandel: 100% -
Dannebrog Leasing ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Farvel Tatovering ApS
Via SCHUMANN INVEST ApS
Direktørposter (2)
-
Farvel Tatovering ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2016 -
SCHUMANN INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.11.2014
Tidslinje (16)
-
GreenReLeaf IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 15.11.2021
Registreringsdato: 15.11.2021 -
GreenReLeaf IVS
Fratrådt som direktørDato: 15.11.2021
Registreringsdato: 15.11.2021 -
KroneLeasing ApS (Nu: Dannebrog Leasing ApS)
Fratrådt som direktørDato: 10.07.2020
Registreringsdato: 10.07.2020
Blå bog (fortsat)
Jesper har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
07.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
14.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
21.08.2018 - 15.11.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter, Reel ejer og Direktør
02.08.2018 - 10.07.2020
Ejer
02.08.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
21.12.2017 - 01.03.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper Faaborg Wartou Schumann er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SCHUMANN INVEST ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 646' DKK. Gennem sit holdingselskab SCHUMANN INVEST ApS har Jesper dermed også andele i Farvel Tatovering ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jesper Faaborg Wartou Schumann, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor DKK-INVEST GROUP DK ApS landede et overskud på 1.606' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor DKK-INVEST GROUP DK ApS landede et underskud på 447' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 84' DKK (DKK-INVEST GROUP DK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.825' DKK (DKK-INVEST GROUP DK ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 32' DKK (KroneLeasing ApS (Nu: Dannebrog Leasing ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Hicham Ahmad El-Khaled.