Charles Høy Zacho
Erhvervsaktiv siden: | 17. apr. 2018 (6 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Aktieselskabet Banken For Hobro Og Omegns Fond Til Velgørende Og Almennyttige Formål (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af RIIS & EJER FÆLLES VANDFORSYNING I/S (3 år 5 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2018 ved Aktieselskabet Banken For Hobro Og Omegns Fond Til Velgørende Og Almennyttige Formål med titlen som Reel ejer. Denne rolle bestred Charles Høy Zacho i 1 år 10 måneder, før stoppet den 4. marts 2020.
I dag arbejder virksomheden med andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første årsregnskab.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
zachosol
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
CENTERFORENINGEN I SKEJBYCENTRET
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 27.06.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
zachosol (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 26.02.2024
Registreringsdato: 26.02.2024 -
RIIS & EJER FÆLLES VANDFORSYNING I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 18.12.2023
Registreringsdato: 18.12.2023 -
CENTERFORENINGEN I SKEJBYCENTRET
Tilknyttet som repræsentantDato: 27.06.2023
Registreringsdato: 27.06.2023
Blå bog (fortsat)
Charles har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
26.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Repræsentant
27.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
25.06.2020 - 18.12.2023
Ejer
10.03.2021 - 18.12.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
17.04.2018 - 04.03.2020
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem
En af de forbindelser som går igen i Charles' netværk er Lars Hougaard.