Lars Hougaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1989 (35 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | LARS HOUGÅRD (Stifter) |
Længste aktivitet: | Ejer af LARS HOUGÅRD (35 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1989 ved LARS HOUGÅRD i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Lars Hougaard og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Stifter og Ejer har Lars nu bestreddet i 35 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LARS HOUGÅRD
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
RIIS & EJER FÆLLES VANDFORSYNING I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 18.12.2023
Registreringsdato: 18.12.2023 -
RIIS & EJER FÆLLES VANDFORSYNING I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 28.03.2004
Registreringsdato: 28.03.2004 -
LARS HOUGÅRD (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.1989
Registreringsdato: 01.05.1989
Blå bog (fortsat)
Lars har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 4 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.05.1989 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
28.03.2004 - 18.12.2023
Reel ejer
30.03.2004 - 18.12.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Kristian Aarslev.