Morten Kroll Lybecker
Erhvervsaktiv siden: | 6. mar. 2018 (6 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | NSALES A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.989' DKK NSALES A/S (2021) |
Største underskud: | -7' DKK Shoprs ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 4.565' DKK NSALES A/S (2016) |
Største gæld: | 6.744' DKK NSALES A/S (2023) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos NSALES A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NSALES A/S (6 år 6 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2018 hos NSALES A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Morten Kroll Lybecker nu bestreddet i 6 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor computerprogrammering. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 4.196' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Morten Lybecker Holding ApS
Ejerandel: 100% -
Bøgedal & Lybecker v/ Morten Kroll Lybecker
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
NSALES A/S
Via Morten Lybecker Holding ApS -
Shoprs ApS
Via Morten Lybecker Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Shoprs ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.07.2021 -
Morten Lybecker Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.07.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Bøgedal & Lybecker v/ Morten Kroll Lybecker (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 06.06.2022
Registreringsdato: 06.06.2022 -
NSALES A/S (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 07.08.2021
Registreringsdato: 07.08.2021 -
Shoprs ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.07.2021
Registreringsdato: 10.07.2021
Blå bog (fortsat)
Morten har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
06.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer og Direktør
10.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
02.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
06.03.2018 - Stadig aktiv
Ejer
09.12.2019 - 07.08.2021
Reel ejer
09.12.2019 - 03.12.2023
Reel ejer
04.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15%
Morten Kroll Lybecker er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Morten Lybecker Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 866' DKK. Gennem holdingselskabet Morten Lybecker Holding ApS har Morten derfor også andele i NSALES A/S (15-19.99%) samt Shoprs ApS (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Morten Kroll Lybecker, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor NSALES A/S kunne fremvise et overskud på 4.989' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Shoprs ApS kunne fremvise et underskud på 7' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.196' DKK (NSALES A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4' DKK (Shoprs ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.861' DKK (NSALES A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 29' DKK (Shoprs ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Lasse Rostock.