Lasse Rostock
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1991 (32 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | HALO DESIGN ApS (Direktør) |
Største overskud: | 11.550' DKK ApS KBUS 38 NR. 2078 (Nu: HALO DESIGN ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -7' DKK Shoprs ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 18.587' DKK STYNER GROUP ApS (2023) |
Største gæld: | 14.444' DKK ApS KBUS 38 NR. 2078 (Nu: HALO DESIGN ApS) (2020-21) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos ApS KBUS 38 NR. 2078 (Nu: HALO DESIGN ApS) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af HALO DESIGN ApS (14 år 3 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1991 hos HALO DESIGN ApS (tidligere ApS KBUS 38 NR. 2078) i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Lasse Rostock i 14 år 3 måneder, inden stoppet den 24. februar 2006.
Nu opererer virksomheden indenfor engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023-24 viste et overskud på 2.042' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
STYNER GROUP ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
NSALES A/S
Via STYNER GROUP ApS -
Shoprs ApS
Via STYNER GROUP ApS
Direktørposter (3)
-
Shoprs ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.07.2021 -
STYNER GROUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.10.2013 -
NSALES A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.02.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
NSALES A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.02.2015
Tidslinje (21)
-
Shoprs ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.07.2021
Registreringsdato: 10.07.2021 -
Styner Group (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017 -
NSALES A/S (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.06.2017
Registreringsdato: 01.06.2017
Blå bog (fortsat)
Lasse har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 32 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
10.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer og Direktør
16.10.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2005 - 31.05.2017
Reel ejer
20.06.2005 - 14.06.2017
Direktør
11.06.2008 - 11.06.2008
Bestyrelsesmedlem og Direktør
17.02.2015 - Stadig aktiv
Ejer
01.06.2017 - 01.06.2017
Reel ejer
15.06.2017 - 03.12.2023
Reel ejer
04.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 85% -
Ejer
26.10.2015 - 31.12.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
07.10.2013 - 16.10.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Lasse Rostock er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn STYNER GROUP ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 18.587' DKK. Gennem sit holdingselskab STYNER GROUP ApS har Lasse dermed også andele i NSALES A/S (66.66-89.99%) samt Shoprs ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Lasse Rostock, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor NSALES A/S landede et overskud på 4.989' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Shoprs ApS landede et underskud på 7' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.196' DKK (NSALES A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4' DKK (Shoprs ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 18.587' DKK (STYNER GROUP ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 29' DKK (Shoprs ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lasse' netværk er Morten Kroll Lybecker.