Olga Mylona
Erhvervsaktiv siden: | 14. feb. 2018 (6 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | OMFI Consult IVS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -14.463' DKK CEKURA A/S (2014) |
Største egenkapital: | 5.987' DKK CEKURA A/S (2015) |
Største gæld: | 4.869' DKK CEKURA A/S (2014) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos CEKURA A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CEKURA A/S (2 år 6 måneder) |
Det hele startede i 2018 i OMFI Consult IVS i rollen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Olga Mylona der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Direktør, Ejer og Stifter bestred Olga i 9 måneder, før fratrædelsen d. 30. november 2018.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen bogføring og revision: skatterådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 19. juni 2019.
Bestyrelsesposter (1)
-
CEKURA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2022
Ejendomme (4)
Tidslinje (7)
-
CEKURA A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2022
Registreringsdato: 01.03.2022 -
OMFI Consult IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 19.06.2019
Registreringsdato: 19.06.2019 -
OMFI Consult IVS
Fratrådt som direktørDato: 19.06.2019
Registreringsdato: 19.06.2019
Blå bog (fortsat)
Olga har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
14.02.2018 - 19.06.2019
Direktør
17.01.2019 - 19.06.2019
Ejerandel: 100%
En af de forbindelser som går igen i Olga' netværk er Peter Kaare Thomsen.