Peter Kaare Thomsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2001 (23 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Hardz (Ejer) |
Største overskud: | 6.840' DKK Randers Anpartsselskab (Nu: Royal Randers ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -14.463' DKK CEKURA A/S (2014) |
Største egenkapital: | 8.070' DKK Randers Anpartsselskab (Nu: Royal Randers ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 15.837' DKK Randers Anpartsselskab (Nu: Royal Randers ApS) (2019-20) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos CEKURA A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Holding 2016 ApS (8 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2001 hos Hardz (tidligere CCCP v/Peter Thomsen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Peter Kaare Thomsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Peter i 5 år 4 måneder, inden stoppet den 31. december 2006.
Virksomheden specialiserede sig indenfor tolkning og oversættelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2006.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Holding 2016 ApS
Ejerandel: 100% -
1000-tallet ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Trade Institute Scandinavia ApS
Via Holding 2016 ApS -
Ansnei ApS
Via Holding 2016 ApS -
Royal Randers ApS
Via 1000-tallet ApS -
Global Randers ApS
Via 1000-tallet ApS
Direktørposter (4)
-
Global Randers ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.03.2020 -
Trade Institute Scandinavia ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2019 -
Holding 2016 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.02.2016 -
CEKURA A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.09.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
Ansnei ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.02.2016
Tidslinje (25)
-
Køl & Varmepumpe X-perten ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2023
Registreringsdato: 01.05.2023 -
CEKURA A/S
Tilknyttet som direktørDato: 16.09.2022
Registreringsdato: 16.09.2022 -
Køl & Varmepumpe X-perten ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.05.2022
Registreringsdato: 04.05.2022
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
12.03.2020 - Stadig aktiv
Direktør
17.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
13.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
13.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
10.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Peter Kaare Thomsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Holding 2016 ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 179' DKK. Igennem sit holdingselskab Holding 2016 ApS har Peter dermed også ejerandele i Trade Institute Scandinavia ApS (100%) samt Ansnei ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Peter Kaare Thomsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Trade Institute Scandinavia IVS (Nu: Trade Institute Scandinavia ApS) fremviste et overskud på 799' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor CEKURA A/S fremviste et underskud på 14.463' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Alexandra Thomsen.