Casper Lyngs
Erhvervsaktiv siden: | 6. dec. 2017 (6 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lyngs & Co IVS (Direktør) |
Største overskud: | 1.029' DKK Malerfirmaet Lyngs ApS (2023) |
Største underskud: | -288' DKK Malerfirmaet Lyngs ApS (2021) |
Største egenkapital: | 1.093' DKK Malerfirmaet Lyngs ApS (2023) |
Største gæld: | 1.109' DKK Malerfirmaet Lyngs ApS (2023) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Malerfirmaet Lyngs ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af C. Lyngs Invest ApS (3 år 1 måned) |
Det hele startede for alvor en dag i 2017 i Lyngs & Co IVS med titlen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Casper Lyngs der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Direktør, Ejer og Stifter bestred Casper i 2 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 18. februar 2020.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen reklamebureauer. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2017-18 kunne vise et underskud på 9' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 14. april 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
C. Lyngs Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Malerfirmaet Lyngs ApS
Via C. Lyngs Invest ApS
Direktørposter (1)
-
C. Lyngs Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.08.2021
Tidslinje (6)
-
C. Lyngs Invest ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.08.2021
Registreringsdato: 20.08.2021 -
C. Lyngs Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.08.2021
Registreringsdato: 20.08.2021 -
Lyngs & Co IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 14.04.2020
Registreringsdato: 14.04.2020
Blå bog (fortsat)
Casper har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
20.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
20.12.2021 - 22.05.2024
Reel ejer
23.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
06.12.2017 - 14.04.2020
Ejerandel: 100%
Casper Lyngs er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn C. Lyngs Invest ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 412' DKK. Igennem holdingselskabet C. Lyngs Invest ApS har Casper derfor også ejerandele i Malerfirmaet Lyngs ApS (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Casper Lyngs, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor C. Lyngs Invest ApS kunne offentliggøre et overskud på 300' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor Lyngs & Co IVS kunne offentliggøre et underskud på 9' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.029' DKK (Malerfirmaet Lyngs ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.093' DKK (Malerfirmaet Lyngs ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 412' DKK (C. Lyngs Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Casper' netværk er Søren Lyngs.