Søren Lyngs
Erhvervsaktiv siden: | 24. nov. 1976 (47 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | LYNGS Invest ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.029' DKK Malerfirmaet Lyngs af 1/1 2021 ApS (Nu: Malerfirmaet Lyngs ApS) (2023) |
Største underskud: | -288' DKK Malerfirmaet Lyngs af 1/1 2021 ApS (Nu: Malerfirmaet Lyngs ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 2.123' DKK GUKABI-BYG ApS (Nu: LYNGS Invest ApS) (2023) |
Største gæld: | 2.864' DKK GUKABI-BYG ApS (Nu: LYNGS Invest ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Malerfirmaet Lyngs af 1/1 2021 ApS (Nu: Malerfirmaet Lyngs ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af LYNGS Invest ApS (47 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for længe siden i LYNGS Invest ApS (tidligere GUKABI-BYG ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Søren Lyngs i 44 år 6 måneder, inden stoppet d. 25. maj 2021.
Nu opererer virksomheden indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 538' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LYNGS Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Malerfirmaet Lyngs ApS
Via LYNGS Invest ApS
Direktørposter (2)
-
LYNGS Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.11.1976 -
Malerfirmaet Lyngs ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.05.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
GUKABI-BYG ApS (Nu: LYNGS Invest ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.05.2021
Registreringsdato: 25.05.2021 -
Malerfirmaet Lyngs af 1/1 2021 ApS (Nu: Malerfirmaet Lyngs ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 17.05.2021
Registreringsdato: 17.05.2021 -
GUKABI-BYG ApS (Nu: LYNGS Invest ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.1992
Registreringsdato: 01.01.1992
Blå bog (fortsat)
Søren har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 47 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
17.05.2021 - 19.12.2021
Direktør
17.05.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.12.2021 - 22.05.2024
Reel ejer
23.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
24.11.1976 - 25.05.2021
Direktør
24.11.1976 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Søren Lyngs er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LYNGS Invest ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.123' DKK. Gennem sit holdingselskab LYNGS Invest ApS har Søren dermed også andele i Malerfirmaet Lyngs ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Søren Lyngs, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Malerfirmaet Lyngs af 1/1 2021 ApS (Nu: Malerfirmaet Lyngs ApS) landede et overskud på 1.029' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Malerfirmaet Lyngs af 1/1 2021 ApS (Nu: Malerfirmaet Lyngs ApS) landede et underskud på 288' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.029' DKK (Malerfirmaet Lyngs af 1/1 2021 ApS (Nu: Malerfirmaet Lyngs ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.123' DKK (GUKABI-BYG ApS (Nu: LYNGS Invest ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.093' DKK (Malerfirmaet Lyngs af 1/1 2021 ApS (Nu: Malerfirmaet Lyngs ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Casper Lyngs.