Stine Fuglsang Engmose
Erhvervsaktiv: | 17. nov. 2017 - 20. apr. 2022 |
Karrieren startede hos: | ANDREASSKOLEN (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af ANDREASSKOLEN (6 år 10 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2017 hos ANDREASSKOLEN i hvervet som Reel ejer. Denne rolle har Stine Fuglsang Engmose nu besiddet i 6 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor folkeskoler o.lign.. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
Læs og skriv (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 20.04.2022
Registreringsdato: 20.04.2022 -
Læs og skriv (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 18.04.2019
Registreringsdato: 18.04.2019
Blå bog (fortsat)
Stine har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
17.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter og Ejer
18.04.2019 - 20.04.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Stine' netværk er Michael Dufke Nørgaard.