Michael Dufke Nørgaard
Erhvervsaktiv siden: | 25. okt. 1999 (24 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Nørgaard Consulting V/Michael Nørgaard (Ejer) |
Største overskud: | 370.103' DKK BERENDSEN TEXTIL SERVICE A/S (Nu: Elis Danmark A/S) (2023) |
Største underskud: | -48.739' DKK JYSK LINNEDSERVICE A/S (2021) |
Største egenkapital: | 1.194.568' DKK BERENDSEN TEXTIL SERVICE A/S (Nu: Elis Danmark A/S) (2023) |
Største gæld: | 905.978' DKK BERENDSEN TEXTIL SERVICE A/S (Nu: Elis Danmark A/S) (2017) |
Flest årsværk: | 1.391 årsværk hos BERENDSEN TEXTIL SERVICE A/S (Nu: Elis Danmark A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af ANDREASSKOLEN (6 år 10 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 1999 hos Nørgaard Consulting V/Michael Nørgaard med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Michael Dufke Nørgaard der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Michael i 2 år 2 måneder, før stoppet d. 1. januar 2002.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 1. januar 2002.
Tidslinje (20)
-
BERENDSEN TEXTIL SERVICE A/S (Nu: Elis Danmark A/S) (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
A-VASK A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
BERENDSEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023
Blå bog (fortsat)
Michael har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
17.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
25.01.2019 - 31.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.01.2019 - 31.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.03.2018 - 06.11.2018
Bestyrelsesmedlem
07.11.2018 - 31.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.11.2021 - 20.11.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Dufke Nørgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos BERENDSEN TEXTIL SERVICE A/S (Nu: Elis Danmark A/S) der præsenterede et overskud på 370.103' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos A-VASK A/S der præsenterede et underskud på 2.699' DKK.
Michael har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 1 måned fra 2018 til 2023 hos Elis Danmark A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 370.103' DKK (BERENDSEN TEXTIL SERVICE A/S (Nu: Elis Danmark A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 477' DKK (A-VASK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.194.568' DKK (BERENDSEN TEXTIL SERVICE A/S (Nu: Elis Danmark A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -8.519' DKK (A-VASK A/S).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Toni Elias Aoun.