Jesper Vilandt
Erhvervsaktiv siden: | 21. nov. 2017 (6 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Vinhandler Charles Nielsen og Hustrus Fond (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Inger og Hakon Fabricius Fond (6 år 9 måneder) |
Det hele startede i 2017 ved Vinhandler Charles Nielsen og Hustrus Fond i rollen som Reel ejer. Denne rolle bestred Jesper Vilandt i 5 år, før stoppet den 14. december 2022.
Dengang var virksomhedens branche indenfor foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2022 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 14. december 2022.
Ejendomme (1)
Blå bog (fortsat)
Jesper har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.01.2021 - 30.09.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
21.11.2017 - 14.12.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Peter Waaddegaard.