Peter Waaddegaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2006 (18 år) |
Karrieren startede hos: | Peter Waaddegaard Kirurgisk Konsulent (Ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Inger og Hakon Fabricius Fond (6 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2006 ved Peter Waaddegaard Kirurgisk Konsulent i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Peter Waaddegaard der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Peter i 4 år 10 måneder, før stoppet den 31. juli 2011.
Virksomheden opererede indenfor praktiserende speciallæger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. juli 2011.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
Peter Waaddegaard Kirurgisk Konsulent (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.07.2011
Registreringsdato: 31.07.2011 -
Peter Waaddegaard Kirurgisk Konsulent (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2006
Registreringsdato: 01.09.2006
Blå bog (fortsat)
Peter har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
21.11.2017 - 16.11.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.09.2006 - 31.07.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Peter Olsen Svenningsen.