Magnus Arends Dilling-Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 30. jun. 2017 (7 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | DIN3DSHOP IVS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 0' DKK DIN3DSHOP IVS (2017) |
Største gæld: | 0' DKK DIN3DSHOP IVS (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af DIN3DSHOP IVS (1 år 4 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2017 hos DIN3DSHOP IVS som Direktør. Titlen som Direktør havde Magnus Arends Dilling-Hansen i 1 år 4 måneder, inden stoppet den 29. november 2018.
Dengang var virksomhedens branche indenfor fremstilling af andre plastprodukter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 kunne fremvise et overskud på 0' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 18. december 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Vindeville ApS
Ejerandel: 15-19.99%
Tidslinje (4)
-
Vindeville ApS (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.06.2024
Registreringsdato: 06.06.2024 -
Dato: 06.06.2024
Registreringsdato: 06.06.2024 -
DIN3DSHOP IVS
Fratrådt som direktørDato: 29.11.2018
Registreringsdato: 29.11.2018
Navnehistorik (2)
-
06.06.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 05.06.2024
Blå bog (fortsat)
Magnus har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 1 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
06.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15% -
Direktør
30.06.2017 - 29.11.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Magnus' netværk er Rasmus Pedersen.