Rasmus Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 14. aug. 2013 (11 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Sportssiden I/S (Ejer) |
Største overskud: | 448' DKK SALMING DANMARK ApS (Nu: Gnimlas ApS) (2016) |
Største underskud: | -207' DKK SportWay Group ApS (2018) |
Største egenkapital: | 889' DKK SALMING DANMARK ApS (Nu: Gnimlas ApS) (2017) |
Største gæld: | 1.285' DKK SportWay Group ApS (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos SALMING DANMARK ApS (Nu: Gnimlas ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Best Sport I/S (7 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2013 ved Sportssiden I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Jacob Erenbjerg Boelman, Nicolai Ussinger Bengtsson, Alexander Krag Hansen at Rasmus Pedersen stiftede Sportssiden I/S den dag i august 2013. Rollen som Ejer og Stifter havde Rasmus i 1 år 2 måneder, før fratrædelsen den 3. november 2014.
Virksomheden opererede indenfor branchen pressebureauer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 3. november 2014.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Zero Dreaming
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Vindeville ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Direktørposter (1)
-
Vindeville ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.06.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
Vindeville ApS (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.06.2024
Registreringsdato: 06.06.2024 -
Vindeville ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.06.2024
Registreringsdato: 06.06.2024 -
SportWay Group ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 11.03.2024
Registreringsdato: 11.03.2024
Blå bog (fortsat)
Rasmus har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
06.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Stifter og Ejer
29.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
20.02.2018 - 11.03.2024
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
29.01.2014 - 04.01.2022
Reel ejer
05.02.2018 - 04.01.2022
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
21.02.2018 - 30.11.2020
Direktør
21.02.2018 - 13.05.2020
Ejerandel: 50%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor SportWay Group ApS landede et overskud på 81' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor SportWay Group ApS landede et underskud på 207' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Daniel Mike Henriksen.