Martin Boje
Erhvervsaktiv siden: | 28. jun. 2017 (7 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | M. Boje Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 4.456' DKK GPOWER ApS (2022-23) |
Største underskud: | -1.805' DKK M. Boje Holding IVS (Nu: M. Boje Holding ApS) (2019-20) |
Største egenkapital: | 2.520' DKK Socialservice.nu ApS (2022-23) |
Største gæld: | 3.603' DKK GPOWER ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos GPOWER ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af M. Boje Holding ApS (7 år 2 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 2017 ved M. Boje Holding ApS (tidligere M. Boje Holding IVS) med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Martin Boje og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Martin nu bestreddet i 7 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her 7 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2022-23 kunne vise et overskud på 1.200' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
M. Boje Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
GPOWER ApS
Via M. Boje Holding ApS
Direktørposter (1)
-
M. Boje Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2017
Tidslinje (5)
-
Socialservice.nu ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.12.2023
Registreringsdato: 20.12.2023 -
Socialservice.nu ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.09.2021
Registreringsdato: 16.09.2021 -
GPOWER ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.08.2017
Registreringsdato: 17.08.2017
Blå bog (fortsat)
Martin har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
28.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
16.09.2021 - 20.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
17.08.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.01.2019 - 05.07.2019
Reel ejer
30.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30%
Martin Boje er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn M. Boje Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.011' DKK. Igennem holdingselskabet M. Boje Holding ApS har Martin derfor også ejerandele i GPOWER ApS (25-33.33%).
Se også koncerndiagram for Martin Boje, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor GPOWER ApS kunne offentliggøre et overskud på 4.456' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor M. Boje Holding IVS (Nu: M. Boje Holding ApS) kunne offentliggøre et underskud på 1.805' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 4.456' DKK (GPOWER ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 2.389' DKK (GPOWER ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.011' DKK (M. Boje Holding IVS (Nu: M. Boje Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Steen Secher Schmidt.