Steen Secher Schmidt
Erhvervsaktiv siden: | 22. sep. 2005 (19 år) |
Karrieren startede hos: | GPower (Ejer) |
Største overskud: | 4.456' DKK GPOWER ApS (2022-23) |
Største underskud: | -1.555' DKK GPOWER HOLDING ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 3.703' DKK GPOWER HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 3.603' DKK GPOWER ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos GPOWER ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af GPOWER HOLDING ApS (11 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2005 i GPower (tidligere Ingeniør Steen Schmidt) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Steen Secher Schmidt der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Steen i 8 år 6 måneder, inden stoppet d. 31. marts 2014.
Virksomheden arbejdede indenfor computerprogrammering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. marts 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GPOWER HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
GPOWER ApS
Via GPOWER HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
GPOWER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2013 -
GPOWER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.08.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
GPOWER ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.08.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
GPOWER ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.08.2017
Registreringsdato: 17.08.2017 -
GPOWER ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.08.2017
Registreringsdato: 17.08.2017 -
GPOWER ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.08.2017
Registreringsdato: 16.08.2017
Blå bog (fortsat)
Steen har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
02.07.2013 - 16.08.2017
Direktør og Bestyrelsesmedlem
17.08.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Stifter og Ejer
22.09.2005 - 31.03.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Steen Secher Schmidt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn GPOWER HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 3.703' DKK. Gennem sit holdingselskab GPOWER HOLDING ApS har Steen dermed også andele i GPOWER ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Steen Secher Schmidt, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor GPOWER ApS landede et overskud på 4.456' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor GPOWER HOLDING ApS landede et underskud på 1.555' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 4.456' DKK (GPOWER ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 3.703' DKK (GPOWER HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 2.389' DKK (GPOWER ApS).
En af de forbindelser som går igen i Steen' netværk er Martin Boje.