Sisse Magda Bachmann
Erhvervsaktiv siden: | 20. jun. 2017 (7 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bachmann ApS (Ejer) |
Største overskud: | 4.537' DKK Sui Ava ApS (Nu: SUI AVA ApS) (2021) |
Største underskud: | -1.142' DKK Sui Ava ApS (Nu: SUI AVA ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 5.099' DKK Sui Ava ApS (Nu: SUI AVA ApS) (2022) |
Største gæld: | 6.607' DKK Sui Ava ApS (Nu: SUI AVA ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos Sui Ava ApS (Nu: SUI AVA ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bachmann ApS (7 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2017 hos Bachmann ApS (tidligere Bachmann IVS) som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Sisse Magda Bachmann og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Sisse nu besiddet i 7 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 7 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2023 kunne fremvise et underskud på 568' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bachmann ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SUI AVA ApS
Via Bachmann ApS
Direktørposter (1)
-
Bachmann ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.06.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
SUI AVA ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.06.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Sui Ava ApS (Nu: SUI AVA ApS)
Fratrådt som direktørDato: 12.11.2020
Registreringsdato: 12.11.2020 -
Sui Ava ApS (Nu: SUI AVA ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 05.03.2020
Registreringsdato: 05.03.2020 -
Sui Ava ApS (Nu: SUI AVA ApS)
Fratrådt som direktørDato: 04.03.2020
Registreringsdato: 04.03.2020
Blå bog (fortsat)
Sisse har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
20.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
29.06.2017 - 09.08.2017
Direktør
29.06.2017 - 24.09.2019
Bestyrelsesmedlem
29.06.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.08.2017 - 26.08.2021
Direktør
20.11.2019 - 04.03.2020
Direktør
05.03.2020 - 12.11.2020
Reel ejer
27.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 44%
Sisse Magda Bachmann er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Bachmann ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.915' DKK. Igennem sit holdingselskab Bachmann ApS har Sisse dermed også ejerandele i SUI AVA ApS (33.34-49.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Sisse Magda Bachmann, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Bachmann IVS (Nu: Bachmann ApS) fremviste et overskud på 1.965' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Bachmann IVS (Nu: Bachmann ApS) fremviste et underskud på 568' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.142' DKK (Sui Ava ApS (Nu: SUI AVA ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.979' DKK (Sui Ava ApS (Nu: SUI AVA ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.915' DKK (Bachmann IVS (Nu: Bachmann ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Sisse' netværk er Nicklas Magda Bachmann.