Nicklas Magda Bachmann
Erhvervsaktiv siden: | 26. jan. 2007 (17 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Colorblind/Grafisk Bureau I/S v/Mads Nolsøe Bau & Nicklas Jørgensen (Ejer) |
Største overskud: | 6.138' DKK Jorgobé Operations ApS (Nu: Jorgobé ApS) (2017) |
Største underskud: | -3.280' DKK Uniwa Group ApS (2018) |
Største egenkapital: | 7.022' DKK Uniwa Group ApS (2017) |
Største gæld: | 6.607' DKK Sui Ava ApS (Nu: SUI AVA ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos Sui Ava ApS (Nu: SUI AVA ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Jorgobé ApS (9 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2007 ved Colorblind/Grafisk Bureau I/S v/Mads Nolsøe Bau & Nicklas Jørgensen (tidligere Good Morning Denmark I/S v/Mads Nolsøe Bau & Nicklas Jørgensen) i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Mads Nolsøe Bau at Nicklas Magda Bachmann stiftede Colorblind/Grafisk Bureau I/S v/Mads Nolsøe Bau & Nicklas Jørgensen den dag i januar 2007. Rollen som Ejer og Stifter bestred Nicklas i 1 år 2 måneder, før stoppet den 16. april 2008.
Virksomheden opererede indenfor reklamebureauer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 16. april 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nicklas Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SUI AVA ApS
Via Nicklas Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Nicklas Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.05.2017 -
SUI AVA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.11.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (40)
-
Jorgobé Operations ApS (Nu: Jorgobé ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.07.2024
Registreringsdato: 05.07.2024 -
Sui Ava ApS (Nu: SUI AVA ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 12.11.2020
Registreringsdato: 12.11.2020 -
erebels ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.03.2020
Registreringsdato: 12.03.2020
Blå bog (fortsat)
Nicklas har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
24.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
08.10.2013 - 01.01.2019
Reel ejer
08.10.2013 - 12.06.2023
Bestyrelsesmedlem
04.02.2019 - 05.07.2024
Reel ejer
13.06.2023 - 05.07.2024
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
29.06.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.08.2017 - 26.08.2021
Direktør
24.09.2019 - 20.11.2019
Direktør
12.11.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.08.2021 - 04.07.2024
Reel ejer
05.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 44% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
01.11.2019 - 12.03.2020
Ejerandel: 50% -
Direktør
12.12.2017 - 04.02.2019
Reel ejer
19.12.2017 - 28.08.2019
Bestyrelsesmedlem
04.02.2019 - 08.11.2019
Reel ejer
29.08.2019 - 08.11.2019
Ejerandel: 50%
Nicklas Magda Bachmann er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Nicklas Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.661' DKK. Gennem holdingselskabet Nicklas Holding ApS har Nicklas derfor også andele i SUI AVA ApS (33.34-49.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Nicklas Magda Bachmann, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor Jorgobé Operations ApS (Nu: Jorgobé ApS) kunne fremvise et overskud på 6.138' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Uniwa Group ApS kunne fremvise et underskud på 3.280' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 334' DKK (Nicklas Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.142' DKK (Sui Ava ApS (Nu: SUI AVA ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.979' DKK (Sui Ava ApS (Nu: SUI AVA ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.661' DKK (Nicklas Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Nicklas' netværk er Sisse Magda Bachmann.