Mikkel Ørsted Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 30. apr. 2017 (7 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | SPISESTUERNE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.394' DKK SPISESTUERNE ApS (2017) |
Største underskud: | -881' DKK SPISESTUERNE ApS (2016) |
Største egenkapital: | 3.833' DKK SPISESTUERNE ApS (2017) |
Største gæld: | 7.011' DKK SPISESTUERNE ApS (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af MOEJ Holding ApS (3 år 9 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2017 hos SPISESTUERNE ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Mikkel Ørsted Jensen i 2 år, før stoppet d. 22. maj 2019.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor anden restaurationsvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 kunne vise et overskud på 1.394' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 21. december 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MOEJ Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Senectus Holding ApS
Via MOEJ Holding ApS -
Senectus Capital ApS
Via Senectus Holding ApS
Direktørposter (1)
-
MOEJ Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.01.2021
Tidslinje (4)
-
MOEJ Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.01.2021
Registreringsdato: 05.01.2021 -
MOEJ Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.01.2021
Registreringsdato: 05.01.2021 -
SPISESTUERNE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.05.2019
Registreringsdato: 22.05.2019
Blå bog (fortsat)
Mikkel har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
04.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 16,66% -
Stifter, Ejer og Direktør
05.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.04.2017 - 22.05.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Mikkel Ørsted Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MOEJ Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 54' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Senectus Holding ApS (16,66%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Mikkel Ørsted Jensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2' DKK (Senectus Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 293' DKK (Senectus Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 54' DKK (MOEJ Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mikkel' netværk er Rico Voigt Hansen.