Rico Voigt Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 6. dec. 2020 (3 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Rivoha Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 67' DKK Senectus Capital ApS (2023) |
Største underskud: | -174' DKK VOISS Investments ApS (2022) |
Største egenkapital: | 618' DKK VOISS Investments ApS (2021) |
Største gæld: | 18' DKK Rivoha Holding ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Rivoha Holding ApS (3 år 10 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2020 hos Rivoha Holding ApS som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Rico Voigt Hansen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Rico nu besiddet i 3 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet. Her mere end 3 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 7' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Rivoha Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Senectus Holding ApS
Via Rivoha Holding ApS -
Senectus Capital ApS
Via Senectus Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Senectus Capital ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.05.2021 -
Rivoha Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.2020 -
Senectus Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.05.2021
Tidslinje (6)
-
VOISS Investments ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.09.2023
Registreringsdato: 07.09.2023 -
Senectus Capital ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.05.2021
Registreringsdato: 10.05.2021 -
Senectus Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.05.2021
Registreringsdato: 04.05.2021
Blå bog (fortsat)
Rico har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
10.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via Senectus Holding ApS -
Reel ejer og Direktør
04.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 16,66% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
19.01.2021 - 07.09.2023
Reel ejer
23.03.2021 - 07.09.2023
Ejerandel: 24,1%
Rico Voigt Hansen er desuden ejer af holdingselskabet Senectus Holding ApS (ejer pt. 16,66%). Gennem holdingselskabet Senectus Holding ApS ejes der også andele i Senectus Capital ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Rico Voigt Hansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Senectus Capital ApS fremviste et overskud på 67' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor VOISS Investments ApS fremviste et underskud på 174' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 67' DKK (Senectus Capital ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7' DKK (Rivoha Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 525' DKK (Senectus Capital ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 71' DKK (Rivoha Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rico' netværk er Nichlas Paredes Sørensen.