Per Rytter
Erhvervsaktiv: | 29. mar. 2017 - 7. sep. 2023 |
Karrieren startede hos: | Dajama ApS (Direktør) |
Største overskud: | 296' DKK Per Rytter Holding IVS (Nu: Dajama ApS) (2019) |
Største underskud: | -410' DKK Plature ApS (2023) |
Største egenkapital: | 307' DKK Plature ApS (2021) |
Største gæld: | 993' DKK Plature ApS (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Plature ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Dajama ApS (7 år 5 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2017 hos Dajama ApS (tidligere Per Rytter Holding IVS) i rollen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Per Rytter og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter har Per nu bestreddet i 1 år 7 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 1 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2023 som viste et underskud på 259' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Dajama ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Plature ApS
Via Dajama ApS
Direktørposter (2)
-
Dajama ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2018 -
Plature ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.06.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Popalytics (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 07.09.2023
Registreringsdato: 07.09.2023 -
Popalytics (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 18.07.2023
Registreringsdato: 18.07.2023 -
Plature ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.05.2023
Registreringsdato: 10.05.2023
Blå bog (fortsat)
Per har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
18.07.2023 - 07.09.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
22.06.2017 - 06.08.2018
Direktør
22.06.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
07.08.2018 - 19.05.2019
Reel ejer
20.05.2019 - 03.05.2023
Bestyrelsesmedlem
28.11.2019 - 10.05.2023
Reel ejer
04.05.2023 - 07.05.2023
Reel ejer
08.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66,35% -
Stifter og Direktør
29.03.2017 - 23.11.2018
Ejer
29.03.2017 - Stadig aktiv
Direktør
30.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Per Rytter er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Dajama ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -321' DKK. Gennem holdingselskabet Dajama ApS har Per derfor også andele i Plature ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Per Rytter, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Per Rytter Holding IVS (Nu: Dajama ApS) kunne fremvise et overskud på 296' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Plature ApS kunne fremvise et underskud på 410' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 410' DKK (Plature ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 252' DKK (Plature ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -321' DKK (Per Rytter Holding IVS (Nu: Dajama ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Morten Kjeldgaard.