Morten Kjeldgaard
Erhvervsaktiv siden: | 3. maj 1994 (30 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | MK-VIN V/MORTEN KJELDGAARD & LEIF METO (Ejer) |
Største overskud: | 21.850' DKK AS3 EMPLOYMENT A/S (Nu: AS3 PUBLIC A/S) (2014) |
Største underskud: | -3.872' DKK KJELDGAARD ERHVERV HOLDING ApS (2021) |
Største egenkapital: | 28.965' DKK AS3 EMPLOYMENT A/S (Nu: AS3 PUBLIC A/S) (2018) |
Største gæld: | 57.526' DKK AS3 EMPLOYMENT A/S (Nu: AS3 PUBLIC A/S) (2017) |
Flest årsværk: | 287 årsværk hos AS3 EMPLOYMENT A/S (Nu: AS3 PUBLIC A/S) (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af KJELDGAARD ERHVERV HOLDING ApS (16 år 4 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1994 ved MK-VIN V/MORTEN KJELDGAARD & LEIF METO med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Leif Meto at Morten Kjeldgaard stiftede MK-VIN V/MORTEN KJELDGAARD & LEIF METO den dag i maj 1994. Rollen som Ejer og Stifter bestred Morten i 8 år, før stoppet den 1. juni 2002.
Virksomheden opererede indenfor engroshandel med vin og spiritus. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 1. juni 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KJELDGAARD ERHVERV HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Plature ApS
Via KJELDGAARD ERHVERV HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
KJELDGAARD ERHVERV HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.05.2008
Bestyrelsesposter (1)
-
KJELDGAARD ERHVERV HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.03.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (27)
-
Plature ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.05.2023
Registreringsdato: 10.05.2023 -
UNIK Opbevaring A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.03.2023
Registreringsdato: 27.03.2023 -
Marselis Management Consulting ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.03.2023
Registreringsdato: 10.03.2023
Blå bog (fortsat)
Morten har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
14.05.2008 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
28.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
28.11.2019 - 10.05.2023
Reel ejer
04.05.2023 - 07.05.2023
Reel ejer
08.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,65% -
Bestyrelsesmedlem
29.01.2021 - 30.06.2021
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.07.2021 - 28.02.2022
Bestyrelsesmedlem
01.03.2022 - 28.10.2022
Bestyrelsesmedlem
29.10.2022 - 27.03.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør
28.03.2019 - 10.03.2023
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
29.11.2017 - 30.06.2018
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem
Morten Kjeldgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KJELDGAARD ERHVERV HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.542' DKK. Igennem holdingselskabet KJELDGAARD ERHVERV HOLDING ApS har Morten derfor også ejerandele i Plature ApS (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Morten Kjeldgaard, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Morten Kjeldgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved AS3 EMPLOYMENT A/S (Nu: AS3 PUBLIC A/S) der præsenterede et overskud på 21.850' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved KJELDGAARD ERHVERV HOLDING ApS der præsenterede et underskud på 3.872' DKK.
Morten har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 8 måneder fra 2011 til 2017 hos AS3 PUBLIC A/S.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.203' DKK (KJELDGAARD ERHVERV HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.588' DKK (UNIK Opbevaring A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 252' DKK (Plature ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Per Rytter.