Lone Bertelsen
Erhvervsaktiv siden: | 3. mar. 2017 (7 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Icehorse ApS (Ejer) |
Største overskud: | 260' DKK Hestar Event ApS (2020) |
Største underskud: | -176' DKK Hestar Event ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 362' DKK Icehorse ApS (2022-23) |
Største gæld: | 2.996' DKK Hestar Event ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Icehorse ApS (7 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2017 hos Icehorse ApS med titlen som Ejer, Stifter og Direktør. Det var sammen med business-partnerne at Lone Bertelsen stiftede Icehorse ApS den dag i marts 2017. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Lone nu bestreddet i 7 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen andre sportsaktiviteter. Her mere end 7 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 130' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Icehorse ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Direktørposter (1)
-
Icehorse ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.03.2017
Tidslinje (8)
-
Hestar Event ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 26.04.2022
Registreringsdato: 26.04.2022 -
Hestar Event ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.04.2022
Registreringsdato: 26.04.2022 -
Hestar Event ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.10.2021
Registreringsdato: 30.10.2021
Blå bog (fortsat)
Lone har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
03.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,3% -
Stifter, Direktør og Ejer
24.07.2018 - 26.04.2022
Direktør
30.10.2021 - 26.04.2022
Ejerandel: 25%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Hestar Event ApS kunne offentliggøre et overskud på 260' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor Hestar Event ApS kunne offentliggøre et underskud på 176' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lone' netværk er Rasmus Møller Jensen.