Rasmus Møller Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1998 (26 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Rasmus Møller Jensen (Stifter) |
Største overskud: | 3.598' DKK FLØDALGÅRD HOLDING ApS (2023) |
Største underskud: | -340' DKK VIKING HORSE EQUIPMENT ApS (Nu: VIKING C S Agro Aps) (2016) |
Største egenkapital: | 10.504' DKK FLØDALGÅRD HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 2.996' DKK Hestar Event ApS (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos VIKING HORSE EQUIPMENT ApS (Nu: VIKING C S Agro Aps) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Rasmus Møller Jensen (26 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1998 i Rasmus Møller Jensen (tidligere RIDECENTER V/RASMUS MØLLER JENSEN) som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene grundlagt af Rasmus Møller Jensen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Rasmus nu besiddet i 26 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen andre sportsaktiviteter.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Rasmus Møller Jensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
FLØDALGÅRD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Icehorse ApS
Via FLØDALGÅRD HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
Icehorse ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.03.2017 -
FLØDALGÅRD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.01.2012
Tidslinje (16)
-
Hestar Event ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.04.2022
Registreringsdato: 26.04.2022 -
Hestar Event ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.10.2021
Registreringsdato: 30.10.2021 -
Hestar Event ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.08.2021
Registreringsdato: 19.08.2021
Blå bog (fortsat)
Rasmus har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
03.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,3% -
Stifter, Ejer og Direktør
13.01.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
24.07.2018 - 26.04.2022
Direktør
30.10.2021 - 26.04.2022
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2010 - 28.04.2021
Reel ejer
01.10.2015 - 28.04.2021
Ejerandel: 50%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor FLØDALGÅRD HOLDING ApS fremviste et overskud på 3.598' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor Hestar Event ApS fremviste et underskud på 176' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.598' DKK (FLØDALGÅRD HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 30' DKK (JARPUR ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.504' DKK (FLØDALGÅRD HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -129' DKK (JARPUR ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Stine Dissing Skotting Sandahl.