Marie Stochholm Boksa
Erhvervsaktiv siden: | 24. nov. 2016 (7 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Galvanotek A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 21.401' DKK H.R. NIELSEN HOLDING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -15.025' DKK H.R. NIELSEN HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 137.134' DKK H.R. NIELSEN HOLDING ApS (2020-21) |
Største gæld: | 12.193' DKK H.R. NIELSEN HOLDING ApS (2015-16) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos BJERRINGBRO FORNIKLING A/S (Nu: Galvanotek A/S) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Galvanotek A/S (4 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2016 i Galvanotek A/S (tidligere BJERRINGBRO FORNIKLING A/S) som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Marie Stochholm Boksa i 4 år 3 måneder, inden stoppet d. 12. marts 2021.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen overfladebehandling af metal. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 2.817' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MStochholm ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
GRO html ApS
Via MStochholm ApS -
BF EJENDOMSSELSKAB ApS
Via GRO html ApS
Direktørposter (1)
-
MStochholm ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.09.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
BF EJENDOMSSELSKAB ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.11.2023 -
H.R. NIELSEN HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.11.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
H.R. NIELSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.11.2023
Registreringsdato: 09.11.2023 -
BF EJENDOMSSELSKAB ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.11.2023
Registreringsdato: 09.11.2023 -
MStochholm ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.09.2023
Registreringsdato: 27.09.2023
Blå bog (fortsat)
Marie har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
09.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
26.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49,5% -
Reel ejer
26.09.2023 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
09.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49,5% -
Direktør
26.09.2023 - Stadig aktiv
Ejer
27.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
24.11.2016 - 12.03.2021
Reel ejer
22.09.2023 - 09.11.2023
Ejerandel: 25,25%
Marie Stochholm Boksa er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MStochholm ApS (100% ejerskab). I samme organisation finder man også holdingselskabet GRO html ApS (49,5%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Marie Stochholm Boksa, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Marie Stochholm Boksa har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem i BJERRINGBRO FORNIKLING A/S (Nu: Galvanotek A/S) der præsenterede et overskud på 8.942' DKK.
Marie har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 3 måneder fra 2016 til 2021 hos Galvanotek A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 19.391' DKK (H.R. NIELSEN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 110.203' DKK (H.R. NIELSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 3.501' DKK (BJERRINGBRO FORNIKLING A/S (Nu: Galvanotek A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Marie' netværk er Hardy Reinhard Nielsen.