Hardy Reinhard Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 30. sep. 1976 (47 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Galvanotek A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 21.401' DKK H.R. NIELSEN HOLDING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -15.025' DKK H.R. NIELSEN HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 137.134' DKK H.R. NIELSEN HOLDING ApS (2020-21) |
Største gæld: | 12.193' DKK H.R. NIELSEN HOLDING ApS (2015-16) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos BJERRINGBRO FORNIKLING A/S (Nu: Galvanotek A/S) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Galvanotek A/S (47 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor for nu meget længe siden i Galvanotek A/S (tidligere BJERRINGBRO FORNIKLING A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Hardy Reinhard Nielsen i 47 år 1 måned, før fratrædelsen d. 9. november 2023.
Nu arbejder virksomheden med overfladebehandling af metal. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 2.817' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
H.R. Nielsen Holding 2 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
H.R. NIELSEN HOLDING ApS
Via H.R. Nielsen Holding 2 ApS -
GRO html ApS
Via H.R. Nielsen Holding 2 ApS -
BF EJENDOMSSELSKAB ApS
Via GRO html ApS
Direktørposter (4)
-
BF EJENDOMSSELSKAB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.10.1995 -
H.R. NIELSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.04.1997 -
GRO html ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.09.2023 -
H.R. Nielsen Holding 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.09.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
BF EJENDOMSSELSKAB ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.10.1995 -
H.R. NIELSEN HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.04.1997
Tidslinje (25)
-
BJERRINGBRO FORNIKLING A/S (Nu: Galvanotek A/S)
Fratrådt som direktørDato: 09.11.2023
Registreringsdato: 09.11.2023 -
BJERRINGBRO FORNIKLING A/S (Nu: Galvanotek A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.11.2023
Registreringsdato: 09.11.2023 -
HFG ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 27.09.2023
Registreringsdato: 27.09.2023
Blå bog (fortsat)
Hardy har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 47 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
26.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
22.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 1% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
17.10.1995 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 1% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
30.09.1976 - 09.11.2023
Reel ejer
01.10.1999 - 30.11.2021
Reel ejer
01.12.2021 - 09.11.2023
Ejerandel: 0,51% -
Ejer
26.09.2023 - 27.09.2023
Ejerandel: 100%
Hardy Reinhard Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn H.R. Nielsen Holding 2 ApS (100% ejerskab). I samme organisation finder man også holdingselskaberne H.R. NIELSEN HOLDING ApS (100%) & GRO html ApS (1%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Hardy Reinhard Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor H.R. NIELSEN HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 21.401' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor H.R. NIELSEN HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 15.025' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 19.391' DKK (H.R. NIELSEN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 110.203' DKK (H.R. NIELSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 3.501' DKK (BJERRINGBRO FORNIKLING A/S (Nu: Galvanotek A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Hardy' netværk er Trine Stochholm Nielsen.