Trine Stochholm Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 24. nov. 2016 (7 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Galvanotek A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 21.401' DKK H.R. NIELSEN HOLDING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -15.025' DKK H.R. NIELSEN HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 137.134' DKK H.R. NIELSEN HOLDING ApS (2020-21) |
Største gæld: | 12.193' DKK H.R. NIELSEN HOLDING ApS (2015-16) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos BJERRINGBRO FORNIKLING A/S (Nu: Galvanotek A/S) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Galvanotek A/S (4 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2016 i Galvanotek A/S (tidligere BJERRINGBRO FORNIKLING A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Trine Stochholm Nielsen i 4 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 12. marts 2021.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor overfladebehandling af metal. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 2.817' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HFG ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
GRO html ApS
Via HFG ApS -
BF EJENDOMSSELSKAB ApS
Via GRO html ApS
Direktørposter (1)
-
HFG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.09.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
H.R. NIELSEN HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.11.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
H.R. NIELSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.11.2023
Registreringsdato: 09.11.2023 -
HFG ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.09.2023
Registreringsdato: 27.09.2023 -
HFG ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.09.2023
Registreringsdato: 26.09.2023
Blå bog (fortsat)
Trine har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
09.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
26.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49,5% -
Reel ejer
26.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49,5% -
Direktør
26.09.2023 - Stadig aktiv
Ejer
27.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
24.11.2016 - 12.03.2021
Reel ejer
22.09.2023 - 09.11.2023
Ejerandel: 25,25%
Trine Stochholm Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HFG ApS (100% ejerskab). I samme organisation finder man også holdingselskabet GRO html ApS (49,5%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Trine Stochholm Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 19.391' DKK (H.R. NIELSEN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 110.203' DKK (H.R. NIELSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 3.501' DKK (BJERRINGBRO FORNIKLING A/S (Nu: Galvanotek A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Trine' netværk er Hardy Reinhard Nielsen.