Charlotte Elley
Erhvervsaktiv siden: | 18. nov. 2016 (7 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Elley Senior Service ApS (Ejer) |
Største overskud: | 767' DKK AZEA A/S (2018-19) |
Største underskud: | -1.001' DKK AZEA A/S (2016-17) |
Største egenkapital: | 54' DKK Elley Service ApS (Nu: AZEA Asset Management ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 3.854' DKK AZEA A/S (2016-17) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos AZEA A/S (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af Elley Senior Service ApS (7 år 7 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2016 i Elley Senior Service ApS (tidligere ELZØ Consult IVS) som Ejer, Stifter og Direktør. Det var sammen med partneren Anders Zølner at Charlotte Elley stiftede Elley Senior Service ApS den dag i november 2016. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør har Charlotte nu besiddet i 7 år 7 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 7 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2023 kunne fremvise et overskud på 0' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AZEA Asset Management ApS
Ejerandel: 100%
Bestyrelsesposter (1)
-
AZEA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
ELZØ Consult IVS (Nu: Elley Senior Service ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2024
Registreringsdato: 30.06.2024 -
ELZØ Consult IVS (Nu: Elley Senior Service ApS)
Fratrådt som direktørDato: 30.06.2024
Registreringsdato: 30.06.2024 -
Elley Service ApS (Nu: AZEA Asset Management ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.07.2020
Registreringsdato: 15.07.2020
Blå bog (fortsat)
Charlotte har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
15.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
18.11.2016 - 30.06.2024
Reel ejer
27.09.2017 - 30.06.2024
Direktør
01.09.2019 - 30.06.2024
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Elley Service ApS (Nu: AZEA Asset Management ApS) fremviste et overskud på 18' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor ELZØ Consult IVS (Nu: Elley Senior Service ApS) fremviste et underskud på 35' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 60' DKK (AZEA A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6' DKK (Elley Service ApS (Nu: AZEA Asset Management ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 28' DKK (Elley Service ApS (Nu: AZEA Asset Management ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -473' DKK (AZEA A/S).
En af de forbindelser som går igen i Charlotte' netværk er Anders Zølner.