Anders Zølner
Erhvervsaktiv siden: | 31. maj 1995 (29 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | PHOENIX FONDSMÆGLERSELSKAB A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.209' DKK K/S ROSS PARADE, WALLINGTON (2015) |
Største underskud: | -1.746' DKK K/S ROSS PARADE, WALLINGTON (2016) |
Største egenkapital: | 26.369' DKK ApS KOMPLEMENTARSELSKABET HILLERØD III (2022) |
Største gæld: | 23.853' DKK K/S ROSS PARADE, WALLINGTON (2015) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos AZEA A/S (2017-18) |
Længste aktivitet: | Direktør af ADVANZA ApS (7 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1995 i PHOENIX FONDSMÆGLERSELSKAB A/S (tidligere SCHÄFER & PARTNERS A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Anders Zølner i 1 år, før fratrædelsen d. 18. juni 1996.
Dengang var virksomhedens branche indenfor værdipapir- og varemægling. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 18. januar 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AZEA A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Elley Senior Service ApS
Via AZEA A/S
Direktørposter (3)
-
AZEA A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2019 -
Elley Senior Service ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2024 -
AZEA Asset Management ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.07.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
AZEA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2019
Tidslinje (33)
-
Elley Senior Service ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET HILLERØD III
Fratrådt som direktørDato: 28.03.2023
Registreringsdato: 28.03.2023 -
A Zølner Holding IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 20.09.2022
Registreringsdato: 20.09.2022
Blå bog (fortsat)
Anders har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
15.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
12.03.2022 - 28.03.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
01.01.2019 - 20.09.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.01.2019 - 19.11.2019
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.11.2016 - 01.09.2019
Reel ejer
30.06.2024 - Stadig aktiv
Direktør
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor ApS KOMPLEMENTARSELSKABET HILLERØD III kunne fremvise et overskud på 3.646' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor AZEA A/S kunne fremvise et underskud på 173' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 60' DKK (AZEA A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6' DKK (Elley Service ApS (Nu: AZEA Asset Management ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 28' DKK (Elley Service ApS (Nu: AZEA Asset Management ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -473' DKK (AZEA A/S).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Charlotte Elley.