Christian Tegtmeier Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 11. nov. 2016 (7 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Christian Tegtmeier Holding IVS (Ejer) |
Største overskud: | 27' DKK Tegtmeier Invest ApS (2022) |
Største underskud: | -27' DKK Agamo ApS (2023) |
Største egenkapital: | 45' DKK Tegtmeier Invest ApS (2022) |
Største gæld: | 4.272' DKK Tegtmeier Invest ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ctegt ApS (4 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2016 hos Christian Tegtmeier Holding IVS med titlen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev stiftet af Christian Tegtmeier Pedersen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør bestred Christian i 1 år 8 måneder, før stoppet d. 2. august 2018.
Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2016-17 kunne vise et underskud på 6' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 2. august 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ctegt ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Tegtmeier Invest ApS
Via Ctegt ApS -
Agamo ApS
Via Ctegt ApS
Direktørposter (3)
-
Ctegt ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.08.2020 -
Tegtmeier Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.08.2020 -
Agamo ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.03.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Agamo Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.06.2024
Registreringsdato: 21.06.2024 -
Agamo ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.03.2023
Registreringsdato: 14.03.2023 -
Agamo Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.03.2023
Registreringsdato: 10.03.2023
Blå bog (fortsat)
Christian har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
14.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
25.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Stifter, Ejer og Direktør
24.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
10.03.2023 - 21.06.2024
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
11.11.2016 - 02.08.2018
Ejerandel: 100%
Christian Tegtmeier Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Ctegt ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 10' DKK. Igennem holdingselskabet Ctegt ApS har Christian derfor også ejerandele i Tegtmeier Invest ApS (33.34-49.99%) samt Agamo ApS (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Christian Tegtmeier Pedersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Tegtmeier Invest ApS kunne offentliggøre et overskud på 27' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Agamo ApS kunne offentliggøre et underskud på 27' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 27' DKK (Agamo ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 36' DKK (Tegtmeier Invest ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 10' DKK (Ctegt ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Poul Pedersen.