Poul Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1995 (29 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | KELLPO V/KJELD OG POUL PEDERSEN (Ejer) |
Største overskud: | 9.016' DKK MME Nordic A/S (2022-23) |
Største underskud: | -3.806' DKK MME Nordic A/S (2018) |
Største egenkapital: | 19.150' DKK MME Nordic A/S (2022-23) |
Største gæld: | 58.881' DKK KELLPO A/S (2023) |
Flest årsværk: | 51 årsværk hos KELLPO A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af POP HOLDING ApS (23 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1995 ved KELLPO V/KJELD OG POUL PEDERSEN som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Kjeld Pedersen at Poul Pedersen stiftede KELLPO V/KJELD OG POUL PEDERSEN den dag i januar 1995. Rollen som Ejer og Stifter havde Poul i 10 år 11 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2005.
Virksomheden opererede indenfor branchen almindelige maskinforarbejdningsprocesser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
POP HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Ejendomsselskabet Joran ApS
Via POP HOLDING ApS -
Tegtmeier Invest ApS
Via POP HOLDING ApS -
Hundborgvej 100 ApS
Via POP HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
Hundborgvej 100 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.06.2021 -
POP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.07.2001 -
Ejendomsselskabet Joran ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.06.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
Tegtmeier Invest ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.08.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (21)
-
BIFIDUS ApS (Nu: KEPO INVEST ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2021
Registreringsdato: 01.07.2021 -
MME Nordic A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021 -
Hundborgvej 100 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.06.2021
Registreringsdato: 08.06.2021
Blå bog (fortsat)
Poul har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
08.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
25.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Stifter, Ejer og Direktør
31.07.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
15.08.2008 - 01.07.2021
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
21.06.2018 - 30.06.2021
Direktør
21.06.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor POP HOLDING ApS fremviste et overskud på 6.929' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor POP HOLDING ApS fremviste et underskud på 722' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 9.016' DKK (MME Nordic A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 43' DKK (Hundborgvej 100 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 19.150' DKK (MME Nordic A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 36' DKK (Tegtmeier Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Christian Tegtmeier Pedersen.