Mads Brügmann Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 29. sep. 2016 (7 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | MBR Faaborg (Ejer) |
Største overskud: | 10.356' DKK KAME Holding Faaborg ApS (2019-20) |
Største underskud: | -585' DKK DM Ejendomme Faaborg ApS (2022) |
Største egenkapital: | 11.201' DKK KAME Holding Faaborg ApS (2021) |
Største gæld: | 4.846' DKK DM Ejendomme Faaborg ApS (2023) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Firmaprofil Danmark IVS (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af KAME Holding Faaborg ApS (5 år) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2016 hos MBR Faaborg i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Mads Brügmann Nielsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Mads i 1 år 6 måneder, inden stoppet den 10. april 2018.
Virksomheden specialiserede sig indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 9. april 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KAME Holding Faaborg ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Diernisse ApS
Via KAME Holding Faaborg ApS -
DM Ejendomme Faaborg ApS
Via KAME Holding Faaborg ApS
Tidslinje (20)
-
Dato: 28.04.2024
Registreringsdato: 28.04.2024 -
SalesHouse ApS (Nu: SalesHouse Topcall ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2020
Registreringsdato: 30.09.2020 -
SalesHouse ApS (Nu: SalesHouse Topcall ApS)
Fratrådt som direktørDato: 30.09.2020
Registreringsdato: 30.09.2020
Navnehistorik (2)
-
28.04.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 27.04.2024
Blå bog (fortsat)
Mads har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
28.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Stifter, Reel ejer og Direktør
30.04.2020 - 30.09.2020
Ejer
30.04.2020 - 11.06.2020
Ejer
12.06.2020 - 30.09.2020
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
24.10.2016 - 19.06.2018
Direktør
24.10.2016 - 17.10.2018
Ejer
20.06.2018 - 06.08.2020
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
06.05.2020 - 06.05.2020
Ejerandel: 12,5% -
Ejer og Direktør
03.11.2019 - 07.12.2019
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor KAME Holding Faaborg ApS landede et overskud på 10.356' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor KAME Holding Faaborg ApS landede et underskud på 256' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 490' DKK (KAME Holding Faaborg ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 363' DKK (DM Ejendomme Faaborg ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.888' DKK (KAME Holding Faaborg ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.760' DKK (DM Ejendomme Faaborg ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Klaus Rasmussen.