Klaus Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 16. sep. 1996 (27 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | INTER TRAFFIC ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 13.200' DKK DANSK SPRINKLER TEKNIK ApS (Nu: DANSK SPRINKLER TEKNIK A/S) (2019) |
Største underskud: | -11.271' DKK DANSK SPRINKLER TEKNIK ApS (Nu: DANSK SPRINKLER TEKNIK A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 29.226' DKK DANSK SPRINKLER TEKNIK ApS (Nu: DANSK SPRINKLER TEKNIK A/S) (2022) |
Største gæld: | 63.994' DKK DANSK SPRINKLER TEKNIK ApS (Nu: DANSK SPRINKLER TEKNIK A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 121 årsværk hos DANSK SPRINKLER TEKNIK ApS (Nu: DANSK SPRINKLER TEKNIK A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af KR HOLDING FAABORG ApS (13 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1996 hos INTER TRAFFIC ApS (tidligere KAY KOPPEL'S EFTF. ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Klaus Rasmussen i 7 år 6 måneder, før stoppet d. 31. marts 2004.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 3. januar 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KR HOLDING FAABORG ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
KAME Holding Faaborg ApS
Via KR HOLDING FAABORG ApS -
Diernisse ApS
Via KAME Holding Faaborg ApS -
DM Ejendomme Faaborg ApS
Via KAME Holding Faaborg ApS
Direktørposter (4)
-
DM Ejendomme Faaborg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.05.2020 -
KAME Holding Faaborg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.08.2019 -
KR HOLDING FAABORG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.05.2011 -
Diernisse ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.03.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (17)
-
DANSK SPRINKLER TEKNIK NORGE ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.06.2021
Registreringsdato: 16.06.2021 -
DM Ejendomme Faaborg ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.05.2020
Registreringsdato: 06.05.2020 -
Diernisse ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.03.2020
Registreringsdato: 26.03.2020
Blå bog (fortsat)
Klaus har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
06.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15% -
Reel ejer og Direktør
26.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter, Ejer og Direktør
23.05.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
09.01.2017 - 16.06.2021
Reel ejer
14.12.2017 - 31.01.2020
Ejerandel: 17% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
14.12.2017 - 31.01.2020
Ejerandel: 16,66%
Klaus Rasmussen er desuden ejer af holdingselskabet KAME Holding Faaborg ApS (ejer pt. 30%). Gennem holdingselskabet KAME Holding Faaborg ApS ejes der også andele i Diernisse ApS (100%) samt DM Ejendomme Faaborg ApS (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Klaus Rasmussen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor KAME Holding Faaborg ApS kunne offentliggøre et overskud på 10.356' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor DM Ejendomme Faaborg ApS kunne offentliggøre et underskud på 585' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 490' DKK (KAME Holding Faaborg ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 11.271' DKK (DANSK SPRINKLER TEKNIK ApS (Nu: DANSK SPRINKLER TEKNIK A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.511' DKK (DANSK SPRINKLER TEKNIK ApS (Nu: DANSK SPRINKLER TEKNIK A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 36' DKK (Diernisse ApS).
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Andreas Brügmann Rasmussen.